Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión Soviética
30 de diciembre de 1922 – 21 de enero de 1924
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la RSFS de Rusia
8 de noviembre de 1917 – 21 de enero de 1924
Líder informal del Partido Comunista Ruso
17 de noviembre de 1903 – 21 de enero de 1924
30 de diciembre de 1922 – 21 de enero de 1924
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la RSFS de Rusia
8 de noviembre de 1917 – 21 de enero de 1924
Líder informal del Partido Comunista Ruso
17 de noviembre de 1903 – 21 de enero de 1924
No hay comentarios:
Publicar un comentario